Hanes ariannol THE JESMOND TRUST
Rhif yr elusen: 504491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £1.51m | £1.49m | £1.62m | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.53m | £1.46m | £1.73m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.69k | £10.16k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.07m | £1.35m | £1.42m | £1.51m | £1.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £113.26k | £158.33k | £45.93k | £52.62k | £106.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £90 | £79 | £76 | £51 | £107 | |
|
Incwm - Arall | £2.78k | £2.52k | £28.80k | £59.00k | £765 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.53m | £1.46m | £1.73m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.84k | £15.99k | £16.00k | £16.01k | £6.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £420.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.