ymddiriedolwyr ST. EDMUNDS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1157532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Fullman | Cadeirydd | 24 September 2018 |
|
|||||||||||||||||
Julie Brociek-Coulton | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Dr Kevin McGuire | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Hannah Shirley | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Christopher David Abbott | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Dene Heywood | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Alison Campbell | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.