ymddiriedolwyr REDBOURN U3A
Rhif yr elusen: 1156462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynn Kennedy Mrs | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
Austin Prall Mr | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Symon Vegro Mr | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Sheila Foley Mrs | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Valerie Brown mrs | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
Christine Aitkin mrs | Ymddiriedolwr | 12 September 2021 |
|
|
||||
Valerie Patricia Churchhouse | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Barry Welch | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Margaret Scarborough mrs | Ymddiriedolwr | 21 March 2020 |
|
|
||||
DIANE WHISKIN | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|
||||
Anne Finnis Mrs | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.