Hanes ariannol THE LLANGOLLEN INTERNATIONAL MUSICAL EISTEDDFOD LIMITED
Rhif yr elusen: 504620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £474.28k | £545.57k | £871.94k | £810.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £503.92k | £385.39k | £725.27k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | £339.91k | £503.43k | £75.00k | £90.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £83.75k | N/A | £11.25k | £95.09k | £47.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.11m | N/A | £534.28k | £776.81k | £760.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.15k | N/A | £40 | £45 | £1.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £1.50k | £139 | £2.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | N/A | £370.26k | £724.79k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.59k | N/A | £612 | £477 | £1.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.85k | N/A | £3.15k | £3.45k | £4.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £59.72k | N/A | £14.52k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.