ymddiriedolwyr BATLEY FOOD BANK
Rhif yr elusen: 1157520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Jean Pinder | Cadeirydd | 01 April 2019 |
|
|
||||
Leah Phillips | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Carol Ann Lightbody | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Clare Black | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Aafaq Butt | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Helen Wilde | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
Dr TRACEY JANE RACE | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.