Hanes ariannol THE ONSIDE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1157252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.22m | £8.18m | £12.66m | £3.26m | £2.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.59m | £10.11m | £12.42m | £5.67m | £5.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.00m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.44m | £4.80m | £907.16k | £905.44k | £25.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.79m | £1.58m | £25.00k | £225.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.96m | £1.77m | £11.72m | £2.12m | £2.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £29.25k | £9.59k | £11.84k | £69.50k | |
|
Incwm - Arall | £29.47k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.59m | £10.11m | £12.42m | £5.67m | £5.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.01k | £13.74k | £43.13k | £25.20k | £28.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.59m | £10.10m | £12.38m | £5.65m | £5.33m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £123 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.