ymddiriedolwyr PRESTWICH METHODIST YOUTH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1158489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHLEEN ANDERSON | Cadeirydd | 07 November 2018 |
|
|
||||
John Hamson | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Amjad Iqbal | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Katherine Emma Parsons | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Sean Thorpe | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Frances Parker | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
MARGARET FRANCES WOODMAN | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|||||
GILLIAN THOMPSON | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
EAMONN O'BRIEN | Ymddiriedolwr | 22 October 2014 |
|
|
||||
DELIA KOCZWARA | Ymddiriedolwr | 20 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.