ymddiriedolwyr HEART OF THE CITY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1165434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin MacFarlane Black | Cadeirydd | 09 September 2013 |
|
|||||||||||||
Alexander Hay | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||||||||||
Adam James Serfontein | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||||||||||
Ian Martin Ayris | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||||||||||
Katie Coralee Mountain | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|||||||||||||
Rev Peter David Dobson | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||||||||||
Marion Williams | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||||||||||
Elizabeth Hannah MacRobert | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||||||||||
Eric Jubb | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|||||||||||||
PETER WOOD | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
||||||||||||
DR RICHARD MALCOLM PEARS | Ymddiriedolwr | 02 August 2015 |
|
|
||||||||||||
JOHN GRUNDY | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.