ymddiriedolwyr HEREFORD CIDER MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1158061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Marshall | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|||||
Callum Bulmer | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Gillian Turner | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER FAIRS | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Helen Thomas | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
ALAN ROE | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
James Taplin | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
Catriona Ward | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Fenella Mary Tyler | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
David Norman Bailey | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|||||
James Bisset | Ymddiriedolwr | 12 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.