ymddiriedolwyr HORBURY COMMUNITY CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 1158258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Aspinall | Cadeirydd | 07 November 2017 |
|
|
||||
Sara Williamson | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Lindsey Martin | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Fiona Southby | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Lynne Aspinall | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Chris Lloyd | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Neil Thomas | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.