ymddiriedolwyr MOORLAND COMMUNITY CARE GROUP
Rhif yr elusen: 1157919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN TURNER | Cadeirydd | 08 November 2022 |
|
|||||
Philip Vogel | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Joanna De Groot-Marzec | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Andrea Sarah Louise Nicol | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Valerie Anne Browning | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|||||
Rev KEVIN PETER HOOKE | Ymddiriedolwr | 23 July 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.