Hanes ariannol SHERWOOD PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1158321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £265.36k | £246.63k | £249.30k | £269.12k | £279.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £245.07k | £246.06k | £245.04k | £307.04k | £348.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £178.65k | £192.99k | £203.81k | £199.44k | £196.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.