ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST PETER'S GREAT BERKHAMSTED
Rhif yr elusen: 1160314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stuart James Owen | Cadeirydd | 12 September 2020 |
|
|||||||||
Ian Bristow | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
James Moir | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||||||
Steve Elliff FCA | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||||||
JUSTIN JAMES APTHORP BSC, MBA | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||||||
Peter Brian Matthews | Ymddiriedolwr | 03 August 2015 |
|
|||||||||
Dr CHRISTOPHER PAUL GREEN | Ymddiriedolwr | 05 March 2013 |
|
|||||||||
CATHERINE IMBER | Ymddiriedolwr | 05 March 2013 |
|
|
||||||||
PAUL JESS CROSLAND BSC MRICS | Ymddiriedolwr | 05 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.