Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HACKNEY
Rhif yr elusen: 1158545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (178 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £892.69k | £2.71m | £2.77m | £1.95m | £1.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.60m | £4.17m | £3.51m | £2.23m | £2.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £349.12k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £797.83k | £1.04m | £1.50m | £1.37m | £979.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £72.16k | £108.38k | £188.77k | £513.16k | £467.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £3.38k | £393 | £24.66k | £524.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.39k | £23.78k | £11.74k | £1.22k | £2.56k | |
|
Incwm - Arall | £7.31k | £1.54m | £1.07m | £49.45k | £4.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £686.52k | £844.04k | £1.37m | £1.85m | £1.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £942 | £6.90k | £9.71k | £454 | £446.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.00k | £9.50k | £12.95k | £12.84k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £912.19k | £3.32m | £2.13m | £382.87k | £130.85k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.