ymddiriedolwyr CHICHESTER CATHEDRAL FRIENDS
Rhif yr elusen: 1158498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Hugh JONES | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|||||
John Melville GARDNER | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Karon Jane Read | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Simon Paul HOLLAND | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
John Alun Siebert | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|||||
Margaret Sarah Gibson | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
BRIAN CHARLES DAVID | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Graham Kenneth Toole-Mackson | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|||||
Pauline Margaret Sullivan | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Andrew Ian Kean | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
Howard Graham Castle-Smith | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.