Hanes ariannol THE HULL AND EAST YORKSHIRE HOSPITALS HEALTH CHARITY
Rhif yr elusen: 1162414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.43k | £942.06k | £721.57k | £992.62k | £902.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.14k | £121.52k | £256.87k | £554.16k | £566.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £843.87k | £619.47k | £952.79k | £893.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £9.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £98.00k | £102.10k | £39.83k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £193 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £192.57k | £290.14k | £56.38k | £189.53k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £121.52k | £248.36k | £468.80k | £519.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £6.48k | £25.12k | £47.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £3.36k | £2.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £116.43k | £0 | £0 | £410.73k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £2.02k | £60.24k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.