ymddiriedolwyr CARE HOME VOLUNTEERS
Rhif yr elusen: 1158654
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Anne Gregson | Cadeirydd | 14 January 2022 |
|
|||||
Dr Marcus Fernley Stevens | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Heather Alleyne | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
Susan Jane Geary | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Gillian Heather Leake | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
||||
Natalie Marie Levin | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
Paula Alison Tennant | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
Alison Radevsky MA,MBA | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||
KEITH PAUL TROWBRIDGE RMN RGNCPN | Ymddiriedolwr | 10 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.