Hanes ariannol THE WASTE AND RESOURCES ACTION PROGRAMME
Rhif yr elusen: 1159512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.38m | £40.84m | £15.76m | £26.72m | £23.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.94m | £24.97m | £22.56m | £25.01m | £25.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.26m | £117.83k | £133.31k | £136.42k | £797.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.67m | £36.70m | £11.11m | £16.49m | £16.20m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £56.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.00k | £0 | £0 | £269.00k | £756.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.02m | £40.59m | £15.63m | £26.27m | £22.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £275.00k | £255.00k | £130.00k | £187.00k | £317.00k | |
|
Incwm - Arall | £16.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.77m | £24.79m | £32.31m | £24.68m | £24.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £109.00k | £113.00k | £199.00k | £232.00k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £194.00k | £197.00k | £191.00k | £195.00k | £288.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.34m | £4.92m | £12.27m | £2.79m | £24.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £63.00k | £69.00k | -£9.95m | £100.00k | £1.01m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.