ymddiriedolwyr JUBILEE+
Rhif yr elusen: 1159799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM NEIL ANNS | Cadeirydd | 20 June 2013 |
|
|||||
Kathryn Jayne Osborn | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||
Susmitha Joanna Bleasdale | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Natalie Anne Williams | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|||||
Andrew James Biggs | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
Kate Welch | Ymddiriedolwr | 29 July 2015 |
|
|||||
JEREMY MARTIN LINDSAY CHARLESWORTH | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|||||
Dr ANDREW JOHN MCWILLIAM | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.