ymddiriedolwyr WOODSMITH FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1163127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Buxton Woods | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Martin James Narey Sir | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
Dr Elizabeth Walmsley | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|||||
Jonathan Samuel | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Flynn | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
IAN CAMERON SWALES | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Neil Irving | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.