Hanes ariannol HENFIELD LEISURE CENTRE
Rhif yr elusen: 1159054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £593.41k | £539.87k | £396.42k | £489.58k | £595.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £524.81k | £548.59k | £390.82k | £463.71k | £573.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £78.99k | N/A | N/A | £32.70k | £5.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £10.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £593.41k | £539.87k | N/A | N/A | £584.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £524.81k | £548.59k | N/A | N/A | £573.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | N/A | £2.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.