Hanes ariannol MOUNT BATTEN CENTRE CHARITY TRUST
Rhif yr elusen: 1159633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £515.90k | £573.14k | £365.99k | £700.53k | £613.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £524.89k | £537.95k | £384.74k | £567.01k | £602.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.09k | £190.17k | £72.64k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £81.07k | £52.83k | N/A | £11.66k | £62.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £117.21k | £170.21k | N/A | £198.52k | £176.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £317.60k | £350.10k | N/A | £490.33k | £375.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21 | £7 | N/A | £19 | £34 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £500.43k | £509.69k | N/A | £561.36k | £593.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.46k | £28.26k | N/A | £5.65k | £9.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.75k | N/A | £2.22k | £5.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.