Hanes ariannol ASSOCIATION OF GHANAIANS IN MILTON KEYNES
Rhif yr elusen: 1163057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (310 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.24k | £8.24k | £2.42k | £6.31k | £6.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.61k | £3.69k | £1.18k | £1.10k | £289 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.