ymddiriedolwyr CHESTER LE STREET METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1159362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jennifer Margaret Pryde | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Rev Anne Rosemary Kilvington | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Kathy Bevan | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Derick Lawson | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|||||||
Karen Angela Heptinstall | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||||
Joan Moore | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
THOMAS ALAN SMITH B.ED | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|||||||
BARBARA ELIZABETH MORROW | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||||
ALISON MARY KNOWLES | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||||
SAMUEL FLEMING HUNTER | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||||
THOMAS BAKER | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||||
Dr IAN WILLIAM POTTS | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||||
AUDREY SOULSBY | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||||
Marilyn Baker | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Ethel Denyer | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||||
Frederick Johnson | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||||
Christine Ann Potts | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||||
Jean Malcolm | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Barbara Burton | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
THOMAS WLLIAM INDIAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
BRIAN JONATHAN STRAUGHAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||||
DORIS STERLING | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.