Hanes ariannol ABBEYFIELD THE DALES LIMITED
Rhif yr elusen: 1160258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.96m | £6.88m | £7.99m | £7.26m | £7.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.83m | £6.87m | £7.17m | £6.95m | £7.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £104.67k | £453.92k | £457.70k | £151.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £803 | £3.93k | £959.94k | £47.41k | £6.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.84m | £6.74m | £6.53m | £6.68m | £7.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.20k | £1.05k | £1.68k | £505 | £234 | |
|
Incwm - Arall | £115.89k | £144.48k | £504.68k | £535.59k | £153.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.45k | £1.45k | £1.45k | £5.45k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.83m | £6.82m | £7.17m | £6.95m | £7.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £18.85k | £18.37k | £19.35k | £26.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £45.71k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.