Hanes ariannol FULHAM REACH BOAT CLUB
Rhif yr elusen: 1161813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £843.86k | £738.23k | £2.09m | £793.50k | £788.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £766.41k | £822.84k | £737.70k | £854.23k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £517.90k | £463.76k | £1.72m | £343.95k | £191.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.39k | £6.31k | £21.80k | £19.63k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £308.52k | £268.15k | £344.71k | £422.63k | £581.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £343.95k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40 | £0 | £2 | £6 | £12.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £7.27k | £2.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £751.93k | £807.90k | £724.56k | £836.31k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.47k | £14.94k | £13.14k | £17.92k | £18.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £24.76k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.