Hanes ariannol THE JAGCLIF CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1163459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.52m | £34.51m | £25.15m | £21.37m | £16.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.42m | £7.41m | £10.89m | £16.17m | £9.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.50m | £13.90m | £25.04m | £21.00m | £15.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £67.67k | £109.84k | £345.67k | £436.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.02k | £18.64k | £587 | £805 | £69.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £20.52m | £0 | £20.15k | £13.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.14m | £5.56m | £3.81m | £6.83m | £449.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.00k | £12.70k | £12.55k | £13.09k | £51.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £3.43m | £1.75m | £6.38m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £283.03k | £1.85m | £7.09m | £9.34m | £9.13m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.