ymddiriedolwyr THE POWER OF NUTRITION
Rhif yr elusen: 1160373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susana Radegunda EDJANG MANGUE | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Dr Anulika Ajufo | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Elhadji Amadou Gueye Sy | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Kul Chandra Gautam | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Pranav Lalit Trivedi | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Dr Caroline Kuhnert | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Alasdair Darley Shepheard Cook | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Mark Cutifani | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||
David Neill Bull CBE | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
Jonathan Brinsden | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.