Dogfen lywodraethu Popham Kidney Support
Rhif yr elusen: 1160114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (87 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - Foundation Registered 23 Jan 2015 as amended on 27 Jun 2019 as amended on 16 Aug 2022 as amended on 05 Jul 2023 as amended on 06 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF RENAL PATIENTS IN WALES BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES, SUPPORT SERVICES AND EQUIPMENT NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN HEALTH CARE BY THE PROVISIONS OF LECTURES, FORA AND BY THE PUBLICATION OF NEWS LETTERS DEVOTED TO HEALTH CARE.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.