ymddiriedolwyr ACHIEVEABILITY LIMITED
Rhif yr elusen: 1161856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HERMANSTEIN | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|||||
Becki Morris | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
||||
Richard Pitts | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Dr Melanie Thorley | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Craig Kennady | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
MR KEVIN MASKELL | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
Dr KATHERINE HEWLETT MA RCA | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|||||
PROFESSOR DEBRA KELLY DR | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.