Dogfen lywodraethu OGWEN VALLEY MOUNTAIN RESCUE CIO
Rhif yr elusen: 1160504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 16 FEB 2015 AMENDED ON 12 MAR 2016 AS AMENDED ON 02 APR 2019 AMENDED ON 29 MAY 2020 as amended on 25 Apr 2021 as amended on 23 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO IS 1) TO SEARCH FOR AND RESCUE PEOPLE IN DIFFICULTIES IN MOUNTAINOUS REGIONS OR INHOSPITABLE ENVIRONMENTS,AND IN FURTHERANCE THEREOF TO DEVELOP RESCUE TECHNIQUES AND TO DISSEMINATE INFORMATION ABOUT THE ACTIVITIES OF THE ORGANISATION. 2) THE PROVISION OF GRANTS TO CHARITIES WHICH SUPPORT THE MOUNTAIN RESCUE COMMUNITY.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.