ymddiriedolwyr OGWEN VALLEY MOUNTAIN RESCUE CIO
Rhif yr elusen: 1160504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Edward Heaton | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Carolyn Joy Palmer | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Christopher John Lloyd | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Josephine Mary Worrall | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Huw Gareth Pritchard | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Andrew Douglas Harbach | Ymddiriedolwr | 31 December 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.