ymddiriedolwyr HUDSWELL COMMUNITY CHARITY
Rhif yr elusen: 1161514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Anne Swettenham | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||||||
Philip Simmonds | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||||||||
Ian William Whinray | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||||||||
Rev Martin Fletcher Rev | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|||||||||||
Susan Currie Fern-Williams | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||||||||
Martin Turner Booth | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||||||||
Janet Anne Sumner | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.