Hanes ariannol INVICTUS GAMES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1159482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £986.92k | £1.06m | £1.77m | £1.24m | £2.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £783.97k | £971.62k | £1.18m | £1.24m | £2.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.40k | £22.40k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £33.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £268.20k | £726.76k | £1.40m | £666.66k | £1.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £342.53k | £113.80k | £294.34k | £449.52k | £949.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £376.18k | £217.99k | £79.73k | £124.18k | £40.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £709.14k | £837.46k | £1.04m | £1.17m | £1.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.83k | £134.16k | £143.54k | £72.98k | £102.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.79k | £76.32k | £70.67k | £68.29k | £69.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £66.50k | £132.40k | £433.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.