ymddiriedolwyr DIDCOT AND WALLINGFORD AREA CAP DEBT CENTRE
Rhif yr elusen: 1160343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Nick White | Cadeirydd | 23 January 2017 |
|
|||||
Michael Mortimer | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Rev Jeremy Parsons | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Rev Rebecca Peters | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|||||
Pastor William Bassett | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Naomi Gibson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
MR ANDY AVERY | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|
||||
MR TIM HAMMOND | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
|
||||
REBECCA BUSS | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
|
||||
Rev SIMON HUDSON | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.