ymddiriedolwyr THE BARN CHURCH FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1162914
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Joseph William Mint | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
JONATHAN MARK GREENWOOD | Ymddiriedolwr | 01 April 2006 |
|
|||||
TERRENCE CLIVE FROST | Ymddiriedolwr | 01 April 2005 |
|
|
||||
ROBERT BELL | Ymddiriedolwr | 01 January 2005 |
|
|
||||
ROBERT WILLIAM BELL | Ymddiriedolwr | 07 September 1995 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.