ymddiriedolwyr FRIENDS OF WESTCOMBE WOODLANDS
Rhif yr elusen: 1161352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL DUNCAN LLM,FSALS | Cadeirydd | 01 December 2014 |
|
|
||||||
Henry Medlam | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||||
Miles Beamish Storey | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||||
Fiona Louise Machen | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||||
Dr Jeremy William Avis | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||||
Godelieve Reckers | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||||
Philippa Mary O'Byrne | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|||||||
Andrew Slade | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||||
CHRIS BATES BSC HONS | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||||
RICHARD CRISPIN SYLVESTER MA, | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||||
DONALD AMES ALBRECHT | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||||
TIMOTHY PAUL BARNES QC | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.