ymddiriedolwyr TRINITY CHURCH BUXTON
Rhif yr elusen: 1162082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ROBERT MARSDEN | Cadeirydd | 01 September 1999 |
|
|||||
Janet Mary McMurdo | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
David George Powell | Ymddiriedolwr | 11 December 2022 |
|
|
||||
Peter Stephen Hassall Askew | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Gilmour | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
John Calvin Eastwood | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|||||
Rev David Edward Barnsley | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Dr GRAHAM PHILIP ANTHONY TODD GP | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|||||
Nigel Reid | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|
||||
Alexandra Parker | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Peter Farrant | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.