ymddiriedolwyr Right to Succeed CIO
Rhif yr elusen: 1160886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne McCarthy | Cadeirydd | 13 October 2020 |
|
|
||||
Arshmeena Durrani | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||
Holly Baxter | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Sarah Dembitz | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Michael Ian Wells | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||
Catherine Hodges | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||
Deborah Bailey | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Alita Benson | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Julia Grant | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.