ymddiriedolwyr TAKE HEART ( DERBY)
Rhif yr elusen: 1163703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL BRIAN FLUDE | Cadeirydd | 12 May 2015 |
|
|
||||
Nigel Cullen | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|||||
PATRICIA FLUDE | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
MARGARET STORRY | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|||||
RICHARD JAMES FLATMAN | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|||||
PAMELA FEARN | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
||||
ROBERT STEPHEN JONES | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.