ymddiriedolwyr BIRMINGHAM NURSERY SCHOOLS COLLABORATION
Rhif yr elusen: 1164133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Lewis | Cadeirydd | 17 May 2022 |
|
|
||||
Samantha Richards | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Mandy Jane Cryan | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|||||
Yewande Lawal | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Nicola Pinnegar | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Elinor Warner | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Lesley Jayne Harris | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Yupu Lin | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Claire Henebury | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Sally Davies | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Sharon Eeles | Ymddiriedolwr | 03 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.