ymddiriedolwyr THE ROYAL LANCERS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1163409
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brigadier Andrew Gordon Hughes CBE | Cadeirydd | 05 December 2019 |
|
|
||||
Lise-Lotte Ayo Mackaness | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Colonel Peregrine John Lewis | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Lt Col Robin Davies | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|||||
Captain William James Fisher | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Warrant Officer Roy Mukungunugwa | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Major Matthew Jones | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Lieutenant Colonel Timothy Purbrick | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
COLONEL DAVID MICHAEL BENNETT | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
COLONEL RICHARD ANTHONY CHARRINGTON | Ymddiriedolwr | 04 September 2015 |
|
|
||||
MAJOR DAVID RONALD PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 04 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.