Hanes ariannol CHARTERED INSTITUTE OF CREDIT MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 1162712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84m | £1.82m | £1.60m | £1.95m | £1.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.26m | £1.86m | £1.55m | £1.64m | £1.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10 | £26.01k | £54.19k | £9.25k | £97 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £936.18k | £806.14k | £778.47k | £798.83k | £880.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £895.04k | £986.02k | £760.06k | £832.51k | £879.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.22k | £6.78k | £5.89k | £4.46k | £5.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £305.99k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.26m | £1.85m | £1.54m | £1.64m | £1.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.17k | £2.50k | £2.37k | £2.58k | £2.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.56k | £10.93k | £0 | £8.48k | £10.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.17k | £2.50k | £2.37k | £2.58k | £2.45k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.