ymddiriedolwyr CRANWELLIAN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1162454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Keith Taplin MBE | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Keith Mans | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Philip John Rodgers | Ymddiriedolwr | 08 August 2022 |
|
|
||||
Michael Paul Horton | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Air Vice-Marshal Paul Anthony Robinson | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|||||
Christopher Stuart Meynell | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Philip Thomas Bright | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Air Vice-Marshal Gavin Mackay | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||
Air Marshal Sir Christopher Charles Cotton Coville KCB | Ymddiriedolwr | 13 April 2018 |
|
|||||
AIR CHIEF MARSHAL MICHAEL JAMES GRAYDON | Ymddiriedolwr | 10 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.