ymddiriedolwyr RENEWED HOPE TRUST
Rhif yr elusen: 1161502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Paul Clarke Cutler | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Mark Johnson | Ymddiriedolwr | 06 February 2022 |
|
|
||||
Graham Knight | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
Dr Nicholas Dodds | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Farah Stehrenberger | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Sam Bias Ferrar | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
David Buchan | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|||||
Margaret Anne Philipson | Ymddiriedolwr | 31 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.