ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST THOMAS, HEIGHAM, NORWICH
Rhif yr elusen: 1161746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Williams | Ymddiriedolwr | 27 May 2023 |
|
|
||||
Thomas Michael Harrison | Ymddiriedolwr | 27 May 2023 |
|
|
||||
Nathan Jarvis | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Dr Mark Julian George Holmes | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Rev Joanna Payne | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Robert Simon Wilson | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Tim Neads | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Rev Blessing Chishanu | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Neil Henery | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|||||
Kim Mills | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Alexandra Monique Griffith | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Rev Thomas Eagles | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Dr Sarah Mary Knapp | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Louise Charlotte Hoffmann | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
DAVID GEORGE WORMALD | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Caroline Johnson | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Rev DAVID ZACHARY LLOYD | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.