Hanes ariannol HOME-START NEWCASTLE BOROUGH
Rhif yr elusen: 1161247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (50 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.82k | £274.92k | £269.81k | £340.22k | £131.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £242.22k | £258.71k | £272.13k | £322.44k | £200.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £212.85k | £241.58k | £245.48k | £236.45k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £71.07k | £79.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.