ymddiriedolwyr PIMLICO MUSICAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1163223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liane Tylee | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||||
Charlotte Baly | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||||
Laura Ayn Holleman | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||||
Kevin James Stoneham | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||||
Felix Matthew William Martin | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||||
TAMARA HELEN PASTERNAK OPPENHEIMER | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|||||||
Dr RALPH ALLWOOD MBE, DMus | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|||||||
Dr Stephen Richard Sklaroff | Ymddiriedolwr | 20 August 2015 |
|
|||||||
THE REVEREND OWEN CHRISTOPHER GOODWIN HIGGS | Ymddiriedolwr | 20 August 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.