Hanes ariannol ABBEYFIELD WEY VALLEY SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1168173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.52m | £4.79m | £4.64m | £7.04m | £17.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.47m | £4.92m | £4.81m | £5.83m | £9.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £400.00k | £450.00k | £565.00k | £405.60k | £632.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.03k | £63.87k | £207.99k | £139.08k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.91k | £11.61k | £215.40k | £11.96k | £88.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £7.32k | £0 | £3.10k | £2.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.46m | £4.74m | £4.41m | £5.36m | £8.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.15k | £32.29k | £20.59k | £44.00k | £125.25k | |
|
Incwm - Arall | £2.50k | £0 | £2.90k | £1.62m | £9.35m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £500 | £0 | £757 | £0 | £78.35k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.46m | £4.92m | £4.81m | £5.82m | £9.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.39k | £1.12k | £2.45k | £9.85k | £9.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £151.95k | £12.00k | £15.00k | £329.86k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.20k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.45k | £3.47k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.