ymddiriedolwyr MANOR CHURCH AND COMMUNITY PROJECT
Rhif yr elusen: 1163809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Debora Karen Marschner | Cadeirydd | 23 September 2015 |
|
|||||
Susan Elizabeth Richards | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Michael Wilks | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Deacon Annabel Terry | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Philippa Dand | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|||||
Heather Irene Rotherham | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|||||
Derek William Newman | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|||||
Claire Fiona Curtice Dalpra | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.